Medicentrum Beroun a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Medicentrum Beroun a.s. (47544384) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Politických vězňů 40, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 1994 a je stále aktivní. Medicentrum Beroun a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Medicentrum Beroun a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Medicentrum Beroun a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26837 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47544384 | |
Jméno: | Medicentrum Beroun,spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.2.1994 |
Zapsána dne: | 28.2.1994 | |
Valná hromada společnosti konaná dne 27.3.2023 přijala usnesení o snížení základního kapitálu následujícího obsahu: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Medicentrum Beroun a.s. se snižuje o částku 360.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) na novou celkovou výši 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). 2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je splnění zákonné povinnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií. 3. K povinnému snížení základního kapitálu společnosti společnost použije všech 30 (slovem: třicet) akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých), které má ve svém majetku. Všechny tyto akcie společnost zničí. | 24.4.2023 - 28.9.2023 | |
Valná hromada společnosti konaná dne 29.9.2022 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů následujícího obsahu: Základní kapitál obchodní společnosti Medicentrum Beroun a.s. se zvyšuje z vlastních zdrojů o částku 400.000,- Kč ze současné výše 2.000.000,- Kč na novou celkovou výši 2.400.000,-Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií o částku 2.000,-Kč, tj. na novou jmenovitou hodnotu 12.000,- Kč. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou činí 30 dnů ode dne zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 10.10.2022 - 28.9.2023 | |
Společnost Medicentrum Beroun, spol. s r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou Medicentrum Beroun a.s. | 1.7.2021 - 28.9.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.1.2015 |
Základní kapitál | 2 040 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 040 000 Kč | |
Platnost od - do | 28.9.2023 | |
Základní kapitál | 2 400 000 Kč | |
Splaceno | 2 400 000 Kč | |
Platnost od - do | 10.10.2022 - 28.9.2023 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2021 - 10.10.2022 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 12 000 Kč | 170 | 28.9.2023 |
akcie na jméno | 12 000 Kč | 200 | 10.10.2022 - 28.9.2023 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 1.7.2021 - 10.10.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Politických vězňů 40, Beroun 26601, Česká republika | 1.7.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Politických vězňů 40, Beroun 26601, Česká republika | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 22.5.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 22.5.2023 |
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 22.5.2023 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 22.5.2023 |
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 22.5.2023 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 22.5.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2021 - 22.5.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.7.2021 |
Poskytování zdravotních služeb | 1.7.2021 |
Poskytování zdravotní péče v rozsahu Rozhodnutí o registraci nestátnízo zdravotnického zařízení OÚ v Berouně ze dne 1.3.1995 č.j. 108/176/95. | 30.6.1995 - 1.7.2021 |
půjčování věcí za úplatu,leasing | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
pronájem nebytových prostor | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
zprostředkovatelské a obstaravelské služby | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
reklamní a propagační činnost | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.2.1994 - 1.7.2021 |
člen správní rady | Ing. Martin Holub |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | K Lípě 89, 26601 Beroun |
Člen statutárního orgánu | Ing. Martin Holub |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2015 do 1.7.2021 |
Adresa | K Lípě 89, 26601 Beroun |
Jednatel | ing. Martin Holub |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1995 do 5.1.2015 |
Adresa | Malá Strana 289, 26707 Chyňava |
Jednatel | MUDr. Jiří Spilka |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.1998 do 24.1.2000 |
Adresa | Pod vodárenskou věží 1189/6 , Praha 8-libeň |
Jednatel | MUDr. Jiří Spilka |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1994 do 27.2.1998 |
Adresa | Pod vodárenskou věží 1189/6 , Praha 8-libeň |
IČO (identifikační číslo): | 47544384 |
---|---|
Jméno: | Medicentrum Beroun a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Holub |
---|
IČO: | 47544384 |
---|---|
Firma: | Medicentrum Beroun a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 2. 1994 |
Sídlo: | Politických vězňů 40, Beroun 26601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |