MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ (25042017) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 31, 43151 Perštejn. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 1998 a je stále aktivní. MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 9625 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25042017 | |
Jméno: | MEDIÁNA v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 25.9.1998 |
Zapsána dne: | 25.9.1998 | |
Právní důvod zrušení: Společnost se zrušuje s likvidací rozhodnutím společníků, a to ke dni 31.3.2006. | 27.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 31, Perštejn 43151, Česká republika | 19.5.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Rájov čp. 31, pošta Perštejn , Česká republika | 25.9.1998 - 19.5.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.9.1998 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 25.9.1998 |
vodoinstalatérství | 25.9.1998 |
topenářství | 25.9.1998 |
zprostředkování obchodu a služeb | 25.9.1998 |
Společník | Karel Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 |
Adresa | Borová 5143, 43004 Chomutov |
Společník | Dana Járová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 |
Adresa | T. G. Masaryka 879, 43201 Kadaň |
Společník | Miroslav Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 |
Adresa | Svojšovická 2878/36, 14100 Praha |
Společník | Dana Járová |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1998 do 4.6.2014 |
Adresa | Palackého 759, Jirkov |
Společník | Miroslav Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1998 do 4.6.2014 |
Adresa | Zátiší 1084, Jirkov |
Společník | Karel Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1998 do 4.6.2014 |
Adresa | Borová 5143, Chomutov |
IČO (identifikační číslo): | 25042017 |
---|---|
Jméno: | MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 31, Perštejn 43163 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Dana Járová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Ježek |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Brabec |
IČO: | 25042017 |
---|---|
Firma: | MEDIÁNA v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Perštejn |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 9. 1998 |
Sídlo: | 31, Perštejn 43151 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |