Mediabrokers s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mediabrokers s.r.o. v likvidaci (24294489) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kubelíkova 976/3, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2012 Mediabrokers s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Mediabrokers s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mediabrokers s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 4. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 193857 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24294489 | |
Jméno: | Mediabrokers s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.2012 |
Zapsána dne: | 19.4.2012 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 848/2024-3 ze dne 14.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.4.2024. | 16.5.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kubelíkova 976/3, Praha 13000, Česká republika | 18.12.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Prácheňská 380/19, Praha 18200, Česká republika | 19.10.2012 - 18.12.2012 |
Adresa: | Slavojova 579/9, Praha 12800, Česká republika | 19.4.2012 - 19.10.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.4.2012 - 3.7.2024 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 19.4.2012 |
jednatel | Tomáš Blahut |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2012 do 8.4.2017 |
Adresa | Holečkova 2284/78, 15000 Praha |
jednatel | PaedDr. Marie Maňasová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2012 do 19.10.2012 |
Adresa | Fráni Šrámka 1978/19, 15000 Praha |
IČO: | 24294489 |
---|---|
Firma: | Mediabrokers s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 4. 2012 |
Sídlo: | Kubelíkova 976/3, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |