MEDIA 2000 , s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEDIA 2000 , s.r.o. (25107119) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klikatá 595/27, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1997 MEDIA 2000 , s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MEDIA 2000 , s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEDIA 2000 , s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 2. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 50180 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25107119 | |
Jméno: | MEDIA 2000 , s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.2.1997 |
Zapsána dne: | 19.2.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.2.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klikatá 595/27, Praha 15800, Česká republika | 13.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Klikatá 595/27, Praha 5 15800, Česká republika | 21.12.2006 - 13.4.2016 |
Adresa: | Václavské nám. 36, Praha 1 11000, Česká republika | 11.9.2000 - 21.12.2006 |
Adresa: | Hybernská 5, Praha 1 , Česká republika | 19.2.1997 - 11.9.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2010 |
reklamní činnost | 19.2.1997 - 14.10.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zákona č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 19.2.1997 - 14.10.2010 |
jednatel | Ján Thur |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 |
Adresa | Klikatá 595/27, 15800 Praha |
jednatel | Jan Thur |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2010 do 29.10.2015 |
Adresa | Klikatá 595/27, 15800 Praha 5 |
jednatel | Jan Thur |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1997 do 9.11.2010 |
Adresa | Krolmusova 30, Praha 6 |
jednatel | Martin Linek |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2000 do 15.5.2002 |
Adresa | Mohylová 1966/8, Praha 5 |
jednatel | Ivan Uhrín |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1997 do 31.1.2000 |
Adresa | Hostivařská 126/16, Praha 10 |
IČO: | 25107119 |
---|---|
Firma: | MEDIA 2000 , s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 2. 1997 |
Sídlo: | Klikatá 595/27, Praha 15800 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru |