MEDI plus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEDI plus s.r.o. (25917005) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bratří Štefanů 410/4, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 1999 a je stále aktivní. MEDI plus s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MEDI plus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEDI plus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 24. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25917005 | |
Jméno: | MEDI plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.2.1999 |
Zapsána dne: | 24.2.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.8.2015 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena spol. smlouvou ze dne 5.1.1999 podle zák.č. 513/91 Sb. | 24.2.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.8.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.1999 - 24.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratří Štefanů 410/4, Hradec Králové 50003, Česká republika | 24.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U Myslivny 1569/36, Hradec Králové 50008, Česká republika | 12.4.1999 - 24.8.2015 |
Adresa: | Kuklenská 777/32, Hradec Králové 50002, Česká republika | 24.2.1999 - 12.4.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.8.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.2.1999 - 24.8.2015 |
edukační, poradenská a výzkumná činnost v realizaci zdravého životního stylu v praxi | 24.2.1999 - 24.8.2015 |
Jednatel | Prof.MUDr. Karel Martiník DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 25.1.2021 |
Adresa | Kuklenská 777/32, 50002 Hradec Králové |
Jednatel | Lucie Valášková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.1999 do 24.8.2015 |
Adresa | Pardubická 20, 53345 Opatovice nad Labem |
Jednatel | Prof.MUDr. Karel Martiník DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.1999 do 18.10.2013 |
Adresa | Růžová 256, 53345 Opatovice nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 25917005 |
---|---|
Jméno: | MEDI plus s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 2. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bratří Štefanů 410/4, Hradec Králové 50003 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Prof.MUDr. Karel Martiník DrSc. |
---|
IČO: | 25917005 |
---|---|
Firma: | MEDI plus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 2. 1999 |
Sídlo: | Bratří Štefanů 410/4, Hradec Králové 50003 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní vzdělávání j. n. |