MC Plus s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MC Plus s.r.o. v likvidaci (27630765) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podvinný mlýn 2126/1, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2006 a je stále aktivní. MC Plus s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MC Plus s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MC Plus s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 120145 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27630765 | |
Jméno: | MC Plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.2006 |
Zapsána dne: | 1.12.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 9 19000, Česká republika | 1.12.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializované stavební činnosti | 1.12.2006 |
výroba potravinářských výrobků | 1.12.2006 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 1.12.2006 |
správa a údržba nemovitostí | 1.12.2006 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 1.12.2006 |
jednatel | Ivan Barbescu |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2010 |
Adresa | U Kolory 231, 46312 Liberec XXV |
jednatel | Oleh Bahriy |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2008 do 17.5.2010 |
Adresa | Františka Červeného 165, Praha 10 |
jednatel | Adrian Bruma |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2006 do 15.5.2008 |
Adresa | Sokolská 638, 46334 Hrádek nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 27630765 |
---|---|
Jméno: | MC Plus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 2006 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Barbescu |
---|
IČO: | 27630765 |
---|---|
Firma: | MC Plus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 2006 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba plastových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |