MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci (27998266) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 2056/96, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2007 a je stále aktivní. MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27998266 | |
Jméno: | MB PROPERTIES, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 26.11.2007 |
Zapsána dne: | 26.11.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 938/2024-7 ze dne 6.5.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 23.5.2024. | 10.6.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 600 000 Kč | |
Platnost od - do | 26.11.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 15.5.2008 |
kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 26.11.2007 - 15.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budějovická 2056/96, Praha 14000, Česká republika | 13.12.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Ve Smečkách 592/22, Praha 11000, Česká republika | 15.5.2008 - 13.12.2012 |
Adresa: | Klicperova 2576/9, Plzeň 30100, Česká republika | 26.11.2007 - 15.5.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa a údržba nemovitostí | 15.5.2008 |
realitní činnost | 15.5.2008 |
přípravné práce pro stavby | 15.5.2008 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 15.5.2008 |
zprostředkování obchodu a služeb | 15.5.2008 |
velkoobchod | 26.11.2007 |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Breznen |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2015 do 14.6.2019 |
Adresa | Na Zemance 1802/22, 14700 Praha |
předseda představenstva | Milan Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2017 do 14.6.2019 |
Adresa | Kotíkovská 649/15, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Miroslav Měšťan |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2018 do 14.6.2019 |
Adresa | Ohradní 1459, 25168 Kamenice |
člen představenstva | Ing. Miroslav Měšťan |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2008 do 6.2.2018 |
Adresa | Ohradní 1459, 25168 Kamenice |
předseda představenstva | Milan Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2016 do 12.2.2017 |
Adresa | Papírnická 2781/11, 32600 Plzeň |
předseda představenstva | Milan Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 19.3.2016 |
Adresa | Anglické nábřeží 1697/12, 30100 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Breznen |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2008 do 15.10.2015 |
Adresa | Na Zemance 1802/22, 14700 Praha |
předseda představenstva | Milan Kokeš |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2008 do 15.7.2015 |
Adresa | Pod Záhorskem 362/4, 30100 Plzeň |
člen představenstva | Petr Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 15.5.2008 |
Adresa | , Lhota |
IČO (identifikační číslo): | 27998266 |
---|---|
Jméno: | MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 11. 2007 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Budějovická 2056/96, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Měšťan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Breznen |
Člen statutárního orgánu: | Milan Kokeš |
IČO: | 27998266 |
---|---|
Firma: | MB PROPERTIES, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 11. 2007 |
Sídlo: | Budějovická 2056/96, Praha 14000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |