MAZER COMPANY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MAZER COMPANY s.r.o. (28971841) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Počernická 708/60, 10800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2009 a je stále aktivní. MAZER COMPANY s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MAZER COMPANY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MAZER COMPANY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 156886 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28971841 | |
Jméno: | MAZER COMPANY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.10.2009 |
Zapsána dne: | 13.10.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Počernická 708/60, Praha 10800, Česká republika | 21.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Čs. armády 371/11, Praha 6 16000, Česká republika | 13.10.2009 - 21.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.10.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.10.2009 |
jednatel | Viktor Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 |
Adresa | Ruskaja 59/4/18 , Vladivostok |
jednatel | Victor Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Vladivostok, Russkaja 86/12 |
jednatel | Galina Gavrilova |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Vladivostok, Pologaja 31/8 |
jednatel | Ekaterina Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 |
Adresa | , Vladivostok, Pologaja 31/8 |
jednatel | Victor Mazur |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 31.3.2015 |
Adresa | , Vladivostok, Russkaja 86/12 |
IČO (identifikační číslo): | 28971841 |
---|---|
Jméno: | MAZER COMPANY s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 10. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Victor Mazur |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ekaterina Mazur |
Člen statutárního orgánu: | Galina Gavrilova |
IČO: | 28971841 |
---|---|
Firma: | MAZER COMPANY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 10. 2009 |
Sídlo: | Počernická 708/60, Praha 10800 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba průmyslových krmiv |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |