Mayero, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mayero, s.r.o. v likvidaci (27392317) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotlaska 64/5, 18000 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2005 Mayero, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Mayero, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mayero, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 10. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 110035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27392317 | |
Jméno: | Mayero, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.10.2005 |
Zapsána dne: | 31.10.2005 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1264/2024-3 ze dne 17. 4. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15. 5. 2024. | 11.6.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.10.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotlaska 64/5, Praha 18000, Česká republika | 31.10.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 11.8.2006 |
zprostředkování obchodu a služeb | 31.10.2005 |
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 31.10.2005 |
reklamní činnost a marketing | 31.10.2005 |
činnost podnikatelských, finančních, organzačních a ekonomických poradců | 31.10.2005 |
zpracování dat, služby databak, správa sítí | 31.10.2005 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 31.10.2005 |
zasilatelství | 31.10.2005 |
velkoobchod | 31.10.2005 |
jednatel | Jiří Boštík |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2014 do 28.7.2023 |
Adresa | Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice |
jednatel | Jiří Boštík |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2008 do 1.2.2014 |
Adresa | 1, 53353 Pardubice |
jednatel | Norbert Károly Kis |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2008 do 4.9.2008 |
Adresa | Dézsa Gy. utca , Mindszentgodisa |
jednatel | Luboš Lendel |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2005 do 7.3.2008 |
Adresa | Okrajní 1175/6, 10000 Praha |
IČO: | 27392317 |
---|---|
Firma: | Mayero, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 31. 10. 2005 |
Sídlo: | Kotlaska 64/5, Praha 18000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |