Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci (04695003) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Holečkova 789/49, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 2016 a je stále aktivní. Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 1. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 91466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04695003 | |
Jméno: | Maxim-Benedikt s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.1.2016 |
Zapsána dne: | 6.1.2016 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 70 Cm 1405/2023- 3 ze dne 22.11.2023, které nabylo ve výroku I právní moci dnem 27.11.2023 a ve výrocích II - V dnem 13.12.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 24.1.2024 |
Základní kapitál | 40 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holečkova 789/49, Praha 15000, Česká republika | 10.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 244, Olšany u Prostějova 79814, Česká republika | 6.1.2016 - 10.4.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.1.2016 |
jednatel | Patrik Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2023 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
jednatel | Patrik Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2022 do 8.4.2023 |
Adresa | Široká 4787/21, 46804 Jablonec nad Nisou |
jednatel | Patrik Ferenc |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 do 30.4.2022 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
jednatel | Iveta Zemánková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2019 do 27.1.2021 |
Adresa | 23, 75114 Turovice |
jednatel | Silvie Zedníčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2016 do 10.4.2019 |
Adresa | 244, 79814 Olšany u Prostějova |
IČO (identifikační číslo): | 04695003 |
---|---|
Jméno: | Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 1. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Holečkova 789/49, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Iveta Zemánková |
---|
IČO: | 04695003 |
---|---|
Firma: | Maxim-Benedikt s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 1. 2016 |
Sídlo: | Holečkova 789/49, Praha 15000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |