MATREG s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MATREG s.r.o. (24183172) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Balkáně 812/21, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2011 a je stále aktivní. MATREG s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MATREG s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MATREG s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 186421 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24183172 | |
Jméno: | MATREG s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.11.2011 |
Zapsána dne: | 25.11.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Balkáně 812/21, Praha 13000, Česká republika | 25.11.2011 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.11.2011 |
jednatel | Martin Otáhal |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2022 |
Adresa | Pejevové 3417/4, 14300 Praha |
jednatel | Aleš Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2021 do 13.10.2022 |
Adresa | Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha |
Jednatel | Luboš Choura |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2013 do 2.7.2021 |
Adresa | V Nedaninách 1362/4, 25088 Čelákovice |
jednatel | Ludmila Burgetová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2011 do 25.6.2013 |
Adresa | Žlebová 3042, 76001 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 24183172 |
---|---|
Jméno: | MATREG s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 2011 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Na Balkáně 812/21, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2023 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 12. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Otáhal |
---|
IČO: | 24183172 |
---|---|
Firma: | MATREG s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 11. 2011 |
Sídlo: | Na Balkáně 812/21, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |