Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace (70872236) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Na Kopečku 13, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 2001 Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 9. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 27 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70872236 | |
Jméno: | Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 14.9.2001 |
Zapsána dne: | 14.9.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kopečku 13, Vsetín 75501, Česká republika | 15.11.2016 |
---|
ředitel | Helena Matošková |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 |
Adresa | Bratří Hlaviců 68, 75501 Vsetín |
ředitel | Helena Matošková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2012 do 15.11.2016 |
Adresa | Sychrov 68, 75501 Vsetín |
ředitel | Zdenka Michutová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2009 do 15.8.2012 |
Adresa | Okružní 410, 75501 Vsetín |
ředitel | Zdena Michutová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2001 do 7.1.2009 |
Adresa | Rokytnice 410, 75501 Vsetín |
zástupce ředitele | Eva Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2001 do 9.6.2006 |
Adresa | Na kamencoch 1332, 75501 Vsetín |
IČO: | 70872236 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2001 |
Sídlo: | Na Kopečku 13, Vsetín 75501 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Předškolní vzdělávání |