Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace (70999406) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese 176, 74258 Skotnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2003 Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 432 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70999406 | |
Jméno: | Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 16.5.2003 |
Zapsána dne: | 16.5.2003 | |
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je obec Skotnice, se sídlem Skotnice č. 24, PSČ 742 59, IČO 006 00 806. | 16.5.2003 - 1.11.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 176, Skotnice 74258, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č. 176, Skotnice 74259, Česká republika | 16.5.2003 - 22.9.2016 |
ředitel | Naděžda Nývltová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 |
Adresa | Místecká 288, 74258 Příbor |
ředitel | Jana Papaková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2018 |
Adresa | 148, 74258 Skotnice |
ředitel | Naděžda Nývltová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 20.3.2018 |
Adresa | Místecká 288, 74258 Příbor |
ředitel | Naděžda Nývltová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2003 do 22.9.2016 |
Adresa | ul. Místecká 288, 74258 Příbor |
IČO: | 70999406 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Skotnice, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Skotnice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2003 |
Sídlo: | 176, Skotnice 74258 |
---|
Předškolní vzdělávání |