Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace (71166289) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Na Olešce 433, 51301 Semily. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2003 a je stále aktivní. Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 759 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71166289 | |
Jméno: | Mateřská škola speciální Semily | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 18.8.2003 |
Zapsána dne: | 18.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Olešce 433, Semily 51301, Česká republika | 12.10.2016 |
---|
ředitel | Lucie Pičmanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 |
Adresa | Na Olešce 436, 51301 Semily |
ředitel | Lucie Pičmanová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 12.4.2015 |
Adresa | 550, 51244 Rokytnice nad Jizerou |
Ředitel | Mgr. Jarmila Stránská |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2006 do 31.7.2013 |
Adresa | Jizerská 556/30, 51301 Semily |
Ředitelka | Blahoslava Jarůšková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2003 do 1.9.2006 |
Adresa | 245, 51253 Tatobity |
IČO (identifikační číslo): | 71166289 |
---|---|
Jméno: | Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 17. 4. 2003 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 10. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Lucie Pičmanová |
---|
IČO: | 71166289 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Semily |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 17. 4. 2003 |
Sídlo: | Na Olešce 433, Semily 51301 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Předškolní vzdělávání |