Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace (71177701) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese 1, 79828 Mořice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2004 Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 1327 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71177701 | |
Jméno: | Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 14.2.2004 |
Zapsána dne: | 14.2.2004 | |
Příspěvková organizace vznikla dne 1.7.2003 dle zřizovací listiny, kterou vydala obec Mořice 22.5.2003. | 14.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Mořice 79828, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 1, Mořice 79828, Česká republika | 14.2.2004 - 17.10.2016 |
Ředitelka | Mgr. Alena Řezáčová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2019 |
Adresa | 19, 79827 Vitčice |
ředitelka | Mgr. Bc. Eva Křížová DiS |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2017 do 16.5.2019 |
Adresa | Sídliště Osvobození 673/45, 68201 Vyškov |
ředitelka | Mgr. Bc. Eva Křížová DiS |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 20.10.2017 |
Adresa | Polní 363/5, 68301 Rousínov |
ředitelka | Mgr. Bc. Eva Křížová DiS |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 20.10.2017 |
Adresa | Polní 363/5, 68301 Rousínov |
ředitelka | Mgr. Bc. Eva Křížová DiS |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Polní 5, 68301 Rousínov |
ředitelka | Vlasta Klabníková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 25.10.2011 |
Adresa | Pivín 99, 79824 Pivín |
IČO: | 71177701 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Mořice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 7. 2003 |
Sídlo: | 1, Mořice 79828 |
---|
Předškolní vzdělávání |