Mateřská škola Lanžov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Lanžov (70987998) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese 2, 54401 Lanžov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2003 Mateřská škola Lanžov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Lanžov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Lanžov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 442 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70987998 | |
Jméno: | Mateřská škola L A N Ž O V | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 18.6.2003 |
Zapsána dne: | 18.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Lanžov 54401, Česká republika | 9.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 2, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 18.6.2003 - 9.11.2015 |
Ředitel | Mgr. Kateřina Bonaventurová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2023 |
Adresa | Na Vyhlídce 3057, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Ředitel | Mgr. Kateřina Bonaventurová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2023 do 20.5.2023 |
Adresa | Husitská 1496, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Ředitel | Mgr. Kateřina Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 do 17.5.2023 |
Adresa | Husitská 1496, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
ředitelka | Irena Černá |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2016 do 8.9.2022 |
Adresa | 8, 50303 Vrchovnice |
Ředitelka | Mgr. Jana Kodýtková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2003 do 9.11.2015 |
Adresa | 129, 54454 Velký Vřešťov |
IČO: | 70987998 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Lanžov |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Lanžov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2003 |
Sídlo: | 2, Lanžov 54401 |
---|
Předškolní vzdělávání |