Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace (70985243) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese 149, 78901 Chromeč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2003 Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 864 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70985243 | |
Jméno: | Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 1.9.2003 |
Zapsána dne: | 1.9.2003 | |
Den vzniku příspěvkové organizace: 1.1.2003 | 1.9.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 149, Chromeč 78901, Česká republika | 6.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 1.9.2003 |
ředitelka | Dagmar Petrmannová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2021 |
Adresa | 88, 78962 Olšany |
ředitel školy | Jarmila Hladilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 6.3.2021 |
Adresa | Jana Žižky 238, 78961 Bludov |
ředitel školy | Jarmila Hladilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2003 do 6.12.2016 |
Adresa | Jana Žižky 238, 78961 Bludov |
IČO: | 70985243 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Chromeč, okres Šumperk, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Chromeč |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2003 |
Sídlo: | 149, Chromeč 78901 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Předškolní vzdělávání |
Ostatní vzdělávání |