Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace (60555955) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Vinařská 958/4, 60300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2001 Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 199 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60555955 | |
Jméno: | Mateřská škola Brno,Vinařská 4,příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 11.12.2001 |
Zapsána dne: | 11.12.2001 | |
Úplné znění zřizovací listiny vydané Statutární městem Brnem, Městskou částí Brno - střed, platné k 18.4.2001 bylo schváleno usnesením č.319.09. Zastupitelstva městské části Brno - střed. | 11.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinařská 958/4, Brno 60300, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vinařská 4, Brno 60300, Česká republika | 11.12.2001 - 3.10.2016 |
ředitel | Ladislava Šilhanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Haasova 1887/17, 61600 Brno |
ředitel | Ladislava Šilhanová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2005 do 3.10.2016 |
Adresa | Haasova 17, 61600 Brno |
ředitel | Pavla Denková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2001 do 25.5.2005 |
Adresa | Kamínky 6, 63400 Brno |
IČO: | 60555955 |
---|---|
Firma: | Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 7. 1994 |
Sídlo: | Vinařská 958/4, Brno 60300 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Předškolní vzdělávání |