MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ (25367412) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 1997 a je stále aktivní. MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15881 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25367412 | |
Jméno: | MATELEC Group, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.3.1997 |
Zapsána dne: | 4.3.1997 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 7.6.2001 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 7. června 2001 a jmenován likvidátor. | 16.7.2001 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Boženy Němcové 9, Olomouc 77200, Česká republika | 4.3.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.3.1997 |
jednatel | Jan Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.1997 |
Adresa | Šikmá 8, Slezská Ostrava |
jednatel | ing. Václav Kudělka |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.1997 |
Adresa | Chelčického 14, 77200 Olomouc |
jednatel | Jiří Večerka |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.1997 do 12.11.1997 |
Adresa | 211, 68327 Moravské Prusy |
IČO (identifikační číslo): | 25367412 |
---|---|
Jméno: | MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 3. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Boženy Němcové 1018/9, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Jeřábek |
---|
IČO: | 25367412 |
---|---|
Firma: | MATELEC Group, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 3. 1997 |
Sídlo: | , Olomouc |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |