Matějovský a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Matějovský a.s. (04561856) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vladimíra Komárka 606, 51301 Semily. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 2015 a je stále aktivní. Matějovský a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Matějovský a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Matějovský a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 11. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3450 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04561856 | |
Jméno: | Matějovský a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.11.2015 |
Zapsána dne: | 18.11.2015 | |
Na základě smlouvy o převodu části závodu uzavřené dne 28.12.2015 mezi panem Zdeňkem Matějovským, dat. nar. 16. června 1961, bytem Tyršova 356, 513 01 Semily, jakožto podnikající fyzickou osobou, IČO: 12991384, a společností Matějovský a.s., se sídlem Vla dimíra Komárka 606, Podmoklice, 513 01 Semily, IČO: 04561856, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3450, v návaznosti na uzavření smlouvy o převzetí povinnosti jediného akcionáře pana Zdeňka Matějovskéh o poskytnout nepeněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Matějovský a.s. ze dne 28.12.2015, jejímž předmětem byl převod části obchodního závodu, přešlo vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o převodu části závo du z pana Zdeňka Matějovského na společnost Matějovský a.s. | 4.1.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.11.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 18.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vladimíra Komárka 606, Semily 51301, Česká republika | 18.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, Velkoobchod a maloobchod | 6.9.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.11.2015 - 6.9.2022 |
Člen správní rady | Zdeněk Matějovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 |
Adresa | Tyršova 356, 51301 Semily |
člen správní rady | Martina Matějovská |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2022 |
Adresa | Letná II 326, 51301 Semily |
Statutární ředitel | Zdeněk Matějovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Tyršova 356, 51301 Semily |
IČO (identifikační číslo): | 04561856 |
---|---|
Jméno: | Matějovský a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 11. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vladimíra Komárka 606, Semily 51301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 11. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Matějovský |
---|
IČO: | 04561856 |
---|---|
Firma: | Matějovský a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Semily |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 2015 |
Sídlo: | Vladimíra Komárka 606, Semily 51301 |
---|
Výroba oděvů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |