MATCHES, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MATCHES, a.s. v likvidaci (49903225) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Příkop 834/8, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. MATCHES, a.s. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MATCHES, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MATCHES, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3696 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49903225 | |
Jméno: | MATCHES, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.1994 |
Zapsána dne: | 1.1.1994 | |
Společnost MATCHES, a.s. byla zrušena s likvidací a jmenován likvidátor na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2018, č.j. 1 Cm 221/2017-34, které nabylo právní moci dne 4.12.2018. | 7.12.2018 | |
V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno , Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: 10.7.2007. | 10.8.2007 | |
V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno , Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: (den provedení zápisu sloučení do obchodního rejstříku). | 10.7.2007 - 10.8.2007 | |
Mimořádná valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. přijala dne 16.11.2006 usnesení tohoto znění: "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady ztráty. Důvodem navrhovaného snížení základní ho kapitálu je úhrada ztráty minulých let. Částka získaná snížením základního kpitálu bude v plné výši použita na úhradu ztráty minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen z původní výše 57.560.000,- Kč (padesát sedm milionů pět set šedesát tis íc korun českých) o pevnou částku 55.545.400,- Kč (padesát pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých). Nová výše základního kapitálu bude činit 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých). Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota akcií Společnosti se sníží ze stávající výše 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 965,- Kč (devět set šedesát pět kor un českých) na 35,- Kč (třicet pět korun českých). Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, nestanoví se lhůta pro předložení listinných akcií akcionáři Společnosti. Snížení bu de provedeno v souladu s ustanovením § 213a odst. 3 obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku." "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní výše 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií o částku 19.138.700,- Kč (devatenáct milionů sto třicet os m tisíc sedm set korun českých). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude tedy činit 21.153.300,- Kč (dvacet jedna milionů sto padesát tři tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouš tí. Bude vydáno 57.560 ks (padesát sedm tisíc pět set šedesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 332,50 Kč (třista třicet dva korun a padesát haléřů), které nebudou kótované. Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPR ÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 35,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 novou kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnot ě 332,50 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst. 4 obchodního zákoníku první den lh ůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, s e sídlem: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a Společností v sídlem společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 332,50 Kč za jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 211711742/0300, vedený u ČSOB, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek za společností, jejichž vlastníkem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, se sídlem: 4th Floor, Lawford House, Alber t Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, vzniklých ze smlouvy o úvěru ze dne 21.2.2005 ve výši jistiny 150.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího p oskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 24.5.2005 ve výši jistiny 100.000,- Kč s úrokem 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 7.9.2005 ve výši jistiny 200.000,- Kč s úrokem v e výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 3.10.2005 ve výši jistiny 2.356.079,50 Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částk y ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 6.2.2006 a jejího dodatku ze dne 1.3.2006 ve výši jistiny 14.000.000,- Kč s úrokem 12% p.a. ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 4.4.2006 ve výši jistiny 2.700.000,- Kč s úrokem 16% p.a. z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 12.5.2006 ve výši jistiny 700.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, vše v celkové částce jistiny 20 .206.079,50 Kč ( dvacet milionů dvě stě šest tisíc sedmdesát devět korun a padesát haléřů ) s příslušenstvím. Představenstvo Společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinnen uzavřít se Společn ostí smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Dohoda o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku." | 1.12.2006 - 25.1.2008 | |
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona číslo 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. | 1.1.1994 |
Základní kapitál | 21 153 300 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.1.2008 | |
Základní kapitál | 2 014 600 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.12.2006 - 25.1.2008 | |
Základní kapitál | 57 560 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.12.1997 - 1.12.2006 | |
Základní kapitál | 57 560 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1994 - 1.12.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 35 Kč | 57 560 | 19.10.2009 |
Kmenové akcie na majitele | 333 Kč | 57 560 | 25.1.2008 |
Akcie na majitele | 35 Kč | 57 560 | 1.12.2006 - 19.10.2009 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 57 560 | 31.8.2006 - 1.12.2006 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 57 560 | 1.1.1994 - 31.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 834/8, Brno 60200, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Zadní 449, Rumburk 40801, Česká republika | 31.8.2006 - 10.7.2007 |
Adresa: | Veveří č.p. 489/61, Brno 60200, Česká republika | 8.12.2001 - 31.8.2006 |
Adresa: | Zadní 449, Rumburk 40822, Česká republika | 1.1.1994 - 8.12.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.9.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 10.8.2007 - 24.9.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 10.8.2007 - 24.9.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 10.7.2007 - 10.8.2007 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 10.7.2007 - 10.8.2007 |
ubytovací služby | 10.7.2007 - 24.9.2009 |
silniční motorová doprava | 1.1.1994 - 10.9.2002 |
řeznictví a uzenářství | 1.1.1994 - 10.9.2002 |
služby provozované v oblasti skladování v mrazírenských skladech | 1.1.1994 - 10.7.2007 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.1.1994 - 24.9.2009 |
člen představenstva | Patrik Černoušek |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 |
Adresa | Křenová 181/55, 60200 Brno |
předseda představenstva | Miroslav Wagner |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 8.4.2019 |
Adresa | Dluhonská 2418/110, 75002 Přerov |
předseda představenstva | Miroslav Wagner |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 18.7.2018 |
Adresa | Náves 49/52, 75002 Přerov |
místopředseda představenstva | Josef Fojt |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2013 do 29.8.2016 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 3.7.2013 |
Adresa | Chodská 2743/9, 61200 Brno |
předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 3.7.2013 |
Adresa | Puchýřova 2319/5, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Tomáš Běťák |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 3.7.2013 |
Adresa | Brandlova 1319/70, 69701 Kyjov |
předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2008 do 21.12.2011 |
Adresa | Puchýřova 2319/5, 62800 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Tomáš Běťák |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2008 do 21.12.2011 |
Adresa | Brandlova 1319/70, 69701 Kyjov |
člen představenstva | Jiří Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2009 do 21.12.2011 |
Adresa | Minoritská 12, 60200 Brno |
člen představenstva | Soňa Čečmanová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2008 do 25.9.2009 |
Adresa | Náměstí Padlých Hrdinů 2590/3, 79601 Prostějov |
Člen představenstva | Ing. Jiří Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2006 do 19.5.2008 |
Adresa | Školní 4, 66412 Oslavany |
Předseda představenstva | Marek Kolíbal |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2006 do 19.5.2008 |
Adresa | Veveří 489/61, 60200 Brno |
Místopředseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2007 do 19.5.2008 |
Adresa | Puchýřova 5, 62800 Brno |
Člen představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2006 do 10.8.2007 |
Adresa | Puchýřova 5, 62800 Brno |
Předseda představenstva | Marek Kolíbal |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2000 do 1.12.2006 |
Adresa | Veveří 489/61, Brno |
Člen představenstva | Ing. Jaromír David |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2001 do 1.12.2006 |
Adresa | V luzích 765/1, Brno |
Člen představenstva | Luboš Prokopec |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2001 do 1.12.2006 |
Adresa | Mandysova 1298, Hradec Králové |
Člen představenstva | Josef Plíhal |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1998 do 24.4.2001 |
Adresa | 2. Polské armády 1211/28, Rumburk |
Místopředseda představenstva | Petr Ščudla |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2000 do 24.4.2001 |
Adresa | Bochořákova 11, Brno |
Člen představenstva | Petr Ščudla |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1999 do 10.1.2000 |
Adresa | Bochořákova 11, Brno |
Předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1999 do 10.1.2000 |
Adresa | Puchýřova 5, Brno |
Předseda představenstva | Pavlína Megová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1998 do 23.6.1999 |
Adresa | Nováčkova 681/35, Brno |
Člen představenstva | Mgr. Karel Krejza |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1998 do 23.6.1999 |
Adresa | Škrétova 12, Litoměřice |
Člen předtavenstva | Ing. Josef Josífek |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1998 do 28.8.1998 |
Adresa | Prosetín 152, 73973 Skuteč |
Člen představenstva | Ing. Oldřich Jurman |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1998 do 28.8.1998 |
Adresa | Lohnického 869, Praha 5 |
Předseda představenstva | Josef Plíhal |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1998 do 28.8.1998 |
Adresa | 2. Polské armády 1211/28, Rumburk |
Člen představenstva | JUDr. Bohumil Urban |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1997 do 26.5.1998 |
Adresa | Stavbařů 4, Litoměřice |
Místopředseda představenstva | Josef Plíhal |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1997 do 26.5.1998 |
Adresa | 2. Polské armády 1211/28, Rumburk |
Předseda představenstva | Ing. Josef Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1997 do 26.5.1998 |
Adresa | Rokycanova 316, Hradec Králové |
Člen představenstva | Ing. Jaromír Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1997 do 26.5.1998 |
Adresa | Hřebenka 556, Nový Bor |
Místopředseda představenstva | Josef Plíhal |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.1995 do 1.12.1997 |
Adresa | 2. Polské armády 28, Rumburk |
Člen představenstva | ing. Jaromír Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.1995 do 1.12.1997 |
Adresa | Hřebenka 556, Nový Bor |
Člen představenstva | ing. Miloslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.1995 do 1.12.1997 |
Adresa | Družstevní 411, Třemošnice |
Předseda představenstva | ing. Josef Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.1995 do 1.12.1997 |
Adresa | Rokycanova 316, Hradec Králové |
Člen představenstva | JUDr. Bohumil Urban |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.1995 do 1.12.1997 |
Adresa | Stavbařů 4, Litoměřice |
Člen představenstva | Josef Plíhal |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1994 do 12.9.1995 |
Adresa | 2. Polské armády 28, Rumburk |
Člen představenstva | Jan Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1994 do 12.9.1995 |
Adresa | SNP 14, 40011 Ústí nad Labem |
Člen představenstva | Alena Ledererová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1994 do 12.9.1995 |
Adresa | Novákova 330/2a, Rumburk |
IČO (identifikační číslo): | 49903225 |
---|---|
Jméno: | MATCHES, a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 7. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 24. 4. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 24. 4. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Patrik Černoušek |
---|
IČO: | 49903225 |
---|---|
Firma: | MATCHES, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 1993 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Univerzální administrativní činnosti |