MassBo spol. s r.o." v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MassBo spol. s r.o." v likvidaci" (43004521) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mezilesí 2074/10, 19300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 1991 a je stále aktivní. MassBo spol. s r.o." v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MassBo spol. s r.o." v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MassBo spol. s r.o." v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5984 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43004521 | |
Jméno: | MassBo spol. s r.o." v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.1991 |
Zapsána dne: | 17.12.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 2.10.1991 s dodatkem ze dne 11.12.1991 | 17.12.1991 | |
Jednání a podepisování jménem společnosti: Společnost zastupuje a jejím jménem se podepisuje jednatel a dále mimo území ČSFR pan Josef Bernat, a to tak, že k vy- tištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. | 17.12.1991 - 22.1.1998 |
Základní kapitál | 349 800 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mezilesí 2074/10, Praha 19300, Česká republika | 15.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mezilesí 2074 , Praha 9-Horní Počernice 19300, Česká republika | 17.12.1991 - 15.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
s vyjímkou věcí zakázaných a činností k nimž je nutné zvláštní povolení podle platných předpisů: a/ obchod v oblasti spotřebního a průmyslového zboží, osobních a užitkových automobilů, motocyklů, náhradních dílů a jejich prodej b/ opravy osobních, užitkových a nákladních automobilů a auto- busů včetně karoserií a jejich součástí, příslušenství, přístrojů a měřidel c/ drobná strojírenská výroba d/ obchodní, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost | 17.12.1991 - 31.8.2021 |
e/ dovoz autolaků, jejich komponentů, strojů a zařízení k dalšímu zpracování včetně této činnosti a jejich prodej | 17.12.1991 - 31.8.2021 |
Jednatel | ing. Josef Karásek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 |
Adresa | Mezilesí 2074/10, 19300 Praha |
Jednatel | Ing. Josef Karásek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1991 do 15.9.2016 |
Adresa | Mezilesí 2074 , 19300 Praha 9-Horní Počernice |
IČO (identifikační číslo): | 43004521 |
---|---|
Jméno: | MassBo spol. s r.o." v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mezilesí 2074/10, Praha 19300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Karásek |
---|
IČO: | 43004521 |
---|---|
Firma: | MassBo spol. s r.o." v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 12. 1991 |
Sídlo: | Mezilesí 2074/10, Praha 19300 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |