Maso Radvánovice, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Maso Radvánovice, spol. s r.o. (47455454) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 103, 51101 Karlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 1992 Maso Radvánovice, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Maso Radvánovice, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Maso Radvánovice, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47455454 | |
Jméno: | Maso Radvánovice, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.8.1992 |
Zapsána dne: | 20.8.1992 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou formou notářského zápisu státního notářství v Semilech dne 6.8.1992 podle zák.č. 513/91 Sb. | 20.8.1992 |
Základní kapitál | ||
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.8.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 103, Karlovice 51101, Česká republika | 3.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | , Karlovice 51262, Česká republika | 20.8.1992 - 18.9.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Řeznictví a uzenářství | 20.8.1992 - 5.11.2013 |
jednatel | Jana Machačová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2018 |
Adresa | Děvínská 21, 47128 Hamr na Jezeře |
jednatel | Jana Machačová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2013 do 2.3.2018 |
Adresa | Ještědská 110/67, 46008 Liberec |
jednatel | Jana Machačová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2013 do 2.3.2018 |
Adresa | Ještědská 110/67, 46008 Liberec |
jednatel | Jana Machačová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2013 do 2.3.2018 |
Adresa | Ještědská 110/67, 46008 Liberec |
jednatel | Jana Machačová |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2009 do 3.10.2013 |
Adresa | Ještědská 110/67, 46008 Liberec 8 |
jednatel | Karel Machač |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 26.9.2013 |
Adresa | Ještědská 110/67, 46008 Liberec 8 |
jednatel | Radomír Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2007 do 7.7.2009 |
Adresa | Pod horizontem 183, 28506 Sázava |
jednatel | Irena Jirková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2007 do 7.7.2009 |
Adresa | 340, 54362 Dolní Branná |
jednatel | Ing. Vratislav Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1992 do 18.9.2007 |
Adresa | 14, 51263 Hrubá Skála |
IČO: | 47455454 |
---|---|
Firma: | Maso Radvánovice, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Karlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 8. 1992 |
Sídlo: | 103, Karlovice 51101 |
---|
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa |