MašínStav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MašínStav s.r.o. (24229555) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 353, 28103 Radim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 4. 2012 a je stále aktivní. MašínStav s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MašínStav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MašínStav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 4. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 190806 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24229555 | |
Jméno: | Mic & Mar s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.4.2012 |
Zapsána dne: | 27.4.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 5.9.2014 - 6.9.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.4.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 353, Radim 28103, Česká republika | 6.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého náměstí 149, Dobrovice 29441, Česká republika | 27.4.2012 - 6.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vodoinstalatérství, topenářství | 6.9.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.4.2012 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 27.4.2012 - 6.9.2016 |
jednatel | Michal Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 |
Adresa | Palackého náměstí 149, 29441 Dobrovice |
jednatel | Marcela Milerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 |
Adresa | Výpadová 277/11, 15300 Praha |
jednatel | Milan Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2016 |
Adresa | 353, 28103 Radim |
jednatel | Michal Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 6.9.2016 |
Adresa | Palackého náměstí 149, 29441 Dobrovice |
jednatel | Marcela Milerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 6.9.2016 |
Adresa | Výpadová 277/11, 15300 Praha |
jednatel | Michal Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2012 do 5.9.2014 |
Adresa | Palackého náměstí 149, 29441 Dobrovice |
jednatel | Marcela Milerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2012 do 5.9.2014 |
Adresa | 14, 34601 Mezholezy |
IČO (identifikační číslo): | 24229555 |
---|---|
Jméno: | MašínStav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 4. 2012 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 353, Radim 28103 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 4. 2012 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 2012 |
Zánik oprávnění | 31. 8. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Mašín |
---|
IČO: | 24229555 |
---|---|
Firma: | MašínStav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Radim |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 4. 2012 |
Sídlo: | 353, Radim 28103 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |