MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" (47678356) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mojmírovců 1001/14, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 1992 MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 9. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4223 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47678356 | |
Jméno: | MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.9.1992 |
Zapsána dne: | 22.9.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 15 Cm 163/2005-21 ze dne 13.09.2006, které nabylo právní moci dne 6.12.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 6.2.2007 | |
Jednání za společnost: společnost zastupuje jednatel společnosti Petr Klein | 22.9.1992 | |
Základní jmění: 100.000,- Kčs | 22.9.1992 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: 25.000,- Kčs, každý ze společníků splatil 7.500,- Kčs | 22.9.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mojmírovců 1001/14, Ostrava 70900, Česká republika | 19.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Mojmírovců 1001/14, Ostrava 70900, Česká republika | 30.5.2012 - 19.6.2015 |
Adresa: | Mojmírovců 1001/14, Ostrava 70900, Česká republika | 22.9.1992 - 30.5.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.9.1992 - 11.5.2016 |
jednatel | David Kubášek |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2024 |
Adresa | Merhoutova 1401/2, 14800 Praha |
jednatel | Petr Klein |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2015 |
Adresa | Aviatiků 1518/28, 70030 Ostrava |
jednatel | Pavel Bystrianský |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2015 |
Adresa | Poděbradova 2952/62, 70200 Ostrava |
jednatel | ing. Pavel Kocur |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2015 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
jednatel | David Kubášek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2015 do 6.3.2024 |
Adresa | Nádražní 2683/60, 70200 Ostrava |
jednatel | Petr Klein |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 19.6.2015 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 666/7, 70800 Ostrava |
jednatel | Pavel Bystrianský |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 19.6.2015 |
Adresa | Poděbradova 2952/62, 70200 Ostrava |
jednatel | Ing. Pavel Kocur |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 19.6.2015 |
Adresa | Pivovarská 1503/6, 70200 Ostrava |
jednatel | David Kubášek |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 19.6.2015 |
Adresa | Nádražní 2683/60, 70200 Ostrava |
společník | Petr Klein |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1992 do 30.5.2012 |
Adresa | Komenského 666 , Ostrava 4 |
společník | Pavel Bystrianský |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1992 do 30.5.2012 |
Adresa | Poděbradova 2952/62, 70200 Ostrava |
společník | ing. Pavel Kocur |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1992 do 30.5.2012 |
Adresa | Pavlouskova 4431/5, 70800 Ostrava |
společník | David Kubášek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1992 do 30.5.2012 |
Adresa | Nádražní 2683/60, 70200 Ostrava |
IČO: | 47678356 |
---|---|
Firma: | MASIM, spol. s r. o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 9. 1992 |
Sídlo: | Mojmírovců 1001/14, Ostrava 70900 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |