MARWEL,s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MARWEL,s.r.o. (26275503) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 121, 76811 Záříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 2002 a je stále aktivní. MARWEL,s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MARWEL,s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MARWEL,s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41396 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26275503 | |
Jméno: | MARWEL,s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.1.2002 |
Zapsána dne: | 25.1.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.1.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.11.2011 |
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků | 25.1.2002 - 9.11.2011 |
zprostředkování obchodu | 25.1.2002 - 9.11.2011 |
zprostředkování služeb | 25.1.2002 - 9.11.2011 |
velkoobchod | 25.1.2002 - 9.11.2011 |
specializovaný maloobchod | 25.1.2002 - 9.11.2011 |
jednatel | Ondřej Mahslon |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 |
Adresa | Pod Skalkou 77/19, 75124 Přerov |
jednatel | Robert Mahslon |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 |
Adresa | Pod Skalkou 77/19, 75124 Přerov |
jednatel | Robert Mahslon |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2002 do 7.11.2013 |
Adresa | Pod Skalkou 77/19, 75124 Přerov |
jednatel | Ondřej Mahslon |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2013 do 7.11.2013 |
Adresa | Pod Skalkou 77/19, 75124 Přerov |
jednatel | Ondřej Mahslon |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2011 do 25.9.2013 |
Adresa | Pod Skalkou 77/19, 75124 Přerov |
jednatel | Marie Mahslonová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2002 do 7.12.2011 |
Adresa | Kpt. Jaroše 367, 75101 Tovačov |
jednatel | Jiří Mahslon |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2002 do 7.12.2011 |
Adresa | Husova 1037/8, 75000 Přerov |
jednatel | Jiří Mashlon |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2002 do 4.3.2002 |
Adresa | Husova 1037/8, 75000 Přerov |
IČO (identifikační číslo): | 26275503 |
---|---|
Jméno: | MARWEL,s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 1. 2002 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Mahslon |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Robert Mahslon |
IČO: | 26275503 |
---|---|
Firma: | MARWEL,s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Záříčí |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 1. 2002 |
Sídlo: | 121, Záříčí 76811 |
---|
Výroba cementu, vápna a sádry |
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |