Martinovský Vladimír má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Martinovský Vladimír (10438891) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1990. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Martinovský Vladimír nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Martinovský Vladimír na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 10438891 |
---|---|
Jméno: | Martinovský Vladimír |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 1990 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Kovářská 1257, Žatec 43801 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 2. 4. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Martinovský |
---|
IČO: | 10438891 |
---|---|
Firma: | Martinovský Vladimír |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Zaměstnavatelé |
Datum vzniku: | 14. 5. 1990 |
Sídlo: | Otokara Březiny 1363, Žatec 43801 |
---|
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Architektonické činnosti |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |