Martin Tour s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Martin Tour s.r.o. (48586081) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hoškova 1092/2, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1993 Martin Tour s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Martin Tour s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Martin Tour s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17867 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48586081 | |
Jméno: | Martin Tour s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.2.1993 |
Zapsána dne: | 26.2.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 21.3.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 21.3.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 15.02.93 | 26.2.1993 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.5.2019 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.2.1993 - 13.5.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hoškova 1092/2, Praha 5 , Česká republika | 23.9.1998 |
---|---|---|
Adresa: | Štěpánská 62, Praha 1 11000, Česká republika | 16.7.1997 - 23.9.1998 |
Adresa: | Urbanova 1092, Praha 5 , Česká republika | 26.2.1993 - 16.7.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu | 26.4.2022 |
Silniční motorová doprava: - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 21.3.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.3.2014 - 26.4.2022 |
silniční a motorová doprava osobní (rozsah předmětu podnikání: vnitrostátní doprava provozovaná autobusy - mezinárodní doprava provozovaná autobusy) | 1.4.2008 - 21.3.2014 |
provozování cestovní kanceláře | 16.7.1997 - 21.3.2014 |
veřejná osobní hromadná pravidelná silniční motorová doprava na území hl.m. Prahy | 26.2.1993 - 21.3.2014 |
provoz hlídaného parkoviště včetně provozu WC | 26.2.1993 - 21.3.2014 |
Jednatel | Aleš Martin |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2013 |
Adresa | Hoškova 1092/2, 15800 Praha |
jednatel | Vojtěch Martin |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2013 |
Adresa | Hoškova 1092/2, 15800 Praha |
jednatel | Vojtěch Martin |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1997 do 15.12.2013 |
Adresa | Hoškova 1092/2, Praha 5,Košíře |
Jednatel | Aleš Martin |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1997 do 7.10.2013 |
Adresa | Netluky 834, Praha 10,Uhříněves |
jednatelé | Vojtěch Martin |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1993 do 16.7.1997 |
Adresa | Urbanova 1092, Praha 5 |
Jednatel | Aleš Martin |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.1994 do 16.7.1997 |
Adresa | Urbanova 1092, Praha 5 |
Petr Vojíř | |
Ve funkci | od 26.2.1993 do 7.9.1994 |
Adresa | Bély Kuna 407 , Praha l0 |
IČO: | 48586081 |
---|---|
Firma: | Martin Tour s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 2. 1993 |
Sídlo: | Hoškova 1092/2, Praha 15800 |
---|
Městská a příměstská pozemní osobní doprava |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Činnosti související s pozemní dopravou |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |