Martin Mihalíček má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Martin Mihalíček (61821071) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem dva obory činností. Živnost provozuje od roku 1994. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Martin Mihalíček nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Martin Mihalíček na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 61821071 |
---|---|
Jméno: | Martin Mihalíček |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 8. 9. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na vrcholu 2478/20, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 12. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 2008 |
Zánik oprávnění | 23. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 26. 1. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Mihalíček |
---|
IČO: | 61821071 |
---|---|
Firma: | Martin Mihalíček |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 8. 9. 1994 |
Sídlo: | Na vrcholu 2478/20, Praha 13000 |
---|
Příprava staveniště |
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |