Martin Janoš má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Martin Janoš (61495395) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1994. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Martin Janoš nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Martin Janoš na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 61495395 |
---|---|
Jméno: | Martin Janoš |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 4. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Přívozní 1600/2, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Janoš |
---|
IČO: | 61495395 |
---|---|
Firma: | Martin Janoš |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Zaměstnavatelé |
Datum vzniku: | 4. 11. 1994 |
Sídlo: | Přívozní 1600/2, Praha 17000 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |