Martin Iška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Martin Iška (16824164) je Zemědělský podnikatel - fyzická osoba. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1991. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Martin Iška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Martin Iška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 16824164 |
---|---|
Jméno: | Martin Iška |
Právní forma podnikání: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Budějovická 81, Křemže 38203 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 7. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 12. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 16. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 16. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 29. 7. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Iška |
---|
IČO: | 16824164 |
---|---|
Firma: | Martin Iška |
Právní forma: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Křemže |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Zaměstnavatelé |
Datum vzniku: | 2. 4. 1991 |
Sídlo: | 134, Křemže 38203 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesnictví a těžba dřeva |
Akvakultura |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |