MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci (26444119) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K sokolovně 217, 10400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2001 a je stále aktivní. MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 4. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 82656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26444119 | |
Jméno: | MARSAFRAM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.4.2001 |
Zapsána dne: | 2.4.2001 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 255/2023-5 ze dne 216.5.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1.7.2023. | 21.7.2023 |
Základní kapitál | 540 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.4.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Sokolovně 217, Praha 10 10400, Česká republika | 14.2.2005 |
---|---|---|
Adresa: | U Staré pošty 7/172, Praha 4 14700, Česká republika | 2.4.2001 - 14.2.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2009 |
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků. | 2.4.2001 - 24.6.2009 |
Povrchové úpravy a svařování kovů. | 2.4.2001 - 24.6.2009 |
Výroba pilařská a impregnace dřeva. | 2.4.2001 - 24.6.2009 |
Přípravné práce pro stavby. | 2.4.2001 - 24.6.2009 |
Zprostředkování služeb. | 2.4.2001 - 24.6.2009 |
jednatel | Lyubomyr Stefanyk |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2011 |
Adresa | , Truskavec, Lvovská obl. |
jednatel | Ivan Marina |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2005 do 26.9.2011 |
Adresa | Na Pátku 34, 33701 Rokycany |
jednatel | Přemysl Šafařík |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2005 do 2.3.2010 |
Adresa | Janovská 376, Praha 10 |
jednatel | Přemysl Šafařík |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 14.2.2005 |
Adresa | Fügnerova 577, 57001 Litomyšl |
jednatel | Ivan Marina |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 14.2.2005 |
Adresa | Javorová 950, 33701 Rokycany |
IČO (identifikační číslo): | 26444119 |
---|---|
Jméno: | MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 2001 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Lyubomyr Stefanyk |
---|
IČO: | 26444119 |
---|---|
Firma: | MARSAFRAM s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 4. 2001 |
Sídlo: | K sokolovně 217, Praha 10400 |
---|
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Výroba betonových výrobků pro stavební účely |
Obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |