Mariya Berdar má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mariya Berdar (69353701) je Podnikající fyzická osoba tuzemská. Sídlí na adrese Bajkonurská 736/4, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 1999 a je stále aktivní. Mariya Berdar má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mariya Berdar nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mariya Berdar na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 8. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 37404 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69353701 | |
Jméno: | Mariya Berdar | |
Právní forma: | Podnikající fyzická osoba tuzemská | 31.8.1999 |
Zapsána dne: | 31.8.1999 | |
Datum narození: 11.8.1977 | 31.8.1999 - 7.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bajkonurská 736/4, Praha 14900, Česká republika | 7.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Na Větrové 199/46, Praha 4 14200, Česká republika | 31.8.1999 - 7.4.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
úklidové práce | 31.8.1999 - 5.4.2023 |
IČO (identifikační číslo): | 69353701 |
---|---|
Jméno: | Mariya Berdar |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 31. 8. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bajkonurská 736/4, Praha 14900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 2024 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 28. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 69353701 |
---|---|
Firma: | Mariya Berdar |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 31. 8. 1999 |
Sídlo: | Bajkonurská 736/4, Praha 14900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |