Marisently s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Marisently s.r.o. v likvidaci (27641465) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tupolevova 466, 19900 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 2006 Marisently s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Marisently s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Marisently s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 120933 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27641465 | |
Jméno: | Marisently s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.12.2006 |
Zapsána dne: | 27.12.2006 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1519/2023-6 ze dne 31.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 29.11.2023. | 22.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tupolevova 466, Praha 19900, Česká republika | 21.11.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Bellušova 1807/13, Praha 15500, Česká republika | 27.12.2006 - 21.11.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2011 |
jednatel | Marius Laurentiu Costache |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 |
Adresa | Ses 2/Sos. Stefan 12 , Mun. Bucuresti |
jednatel | Constantin Tufisi |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 |
Adresa | Str. Comuna DIn Paris 19 , Mun. Tigu Jiu |
jednatel | Ivan Pop |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2019 |
Adresa | Josefa Knihy 205, 33701 Rokycany |
jednatel | Irina Martynova |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2009 do 10.12.2019 |
Adresa | , Krasnojarsk, Aviatorov 27, 660000 |
jednatel | Sergey Martynov |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2009 do 10.12.2019 |
Adresa | , Krasnojarsk, 9. maja 45, 660118 |
jednatel | Nataly Martynova |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2006 do 10.12.2019 |
Adresa | 9 Maja , Krasnojarsk |
IČO: | 27641465 |
---|---|
Firma: | Marisently s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 12. 2006 |
Sídlo: | Tupolevova 466, Praha 19900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |