Marián ŠARIŠSKÝ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Marián ŠARIŠSKÝ (47106972) je Podnikající fyzická osoba tuzemská. Sídlí na adrese Sekeřická 1911/45, 19300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1997 a je stále aktivní. Marián ŠARIŠSKÝ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Marián ŠARIŠSKÝ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Marián ŠARIŠSKÝ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 20933 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47106972 | |
Jméno: | Marián Šarišský | |
Právní forma: | Podnikající fyzická osoba tuzemská | 19.5.1997 |
Zapsána dne: | 19.5.1997 | |
Datum narození podnikatele : 02.02.1953 | 19.5.1997 | |
Místo pobytu v ČR : Praha - Horní Počernice, Lipí 1911 | 19.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Holumnica 49 , Slovenská republika | 19.5.1997 |
---|---|---|
Adresa: | Sekeřická 1911/45, Praha 19300, Česká republika | 8.3.2023 |
Adresa: | Lipí 1911, Praha - Horní Počernice 19300, Česká republika | 19.5.1997 - 8.3.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
jednoduché stavební práce | 19.5.1997 |
IČO (identifikační číslo): | 47106972 |
---|---|
Jméno: | Marián ŠARIŠSKÝ |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 19. 5. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sekeřická 1911/45, Praha 19300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marián Šarišský |
---|
IČO: | 47106972 |
---|---|
Firma: | Marián ŠARIŠSKÝ |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 19. 5. 1997 |
Sídlo: | Sekeřická 1911/45, Praha 19300 |
---|
Demolice a příprava staveniště |