MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci (45276510) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod kulturním domem 398/31, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 1992 MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9601 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45276510 | |
Jméno: | MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.5.1992 |
Zapsána dne: | 15.5.1992 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 29.6.2005, NZ 328/2005 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 7.11.2006 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 13.dubna 1992 | 15.5.1992 | |
Ke dni zápisu každý ze společníků složil 50% svého vkladu tj. každý 10.000,-Kčs k rukám správce vkladu pana Miroslava Zvonaře, bytem Praha 6, Evropská 35. Zbývající část jednotlivých vkladů budou společníci splácet po 500,-Kčs měsíčně a to nejpozději do 31.12.1993. | 15.5.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod kulturním domem 398/31, Praha 15500, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pod kulturním domem 398/31, Praha 15500, Česká republika | 15.5.1992 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
topenářské práce / bez zásahu do elektrického zařízení/ | 8.12.1994 |
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí dodavatelským způsobem | 8.12.1994 |
elektroinstalaterství | 8.12.1994 |
Montáž a opravy měřící a regulační techniky - externě, sk. 205 | 15.5.1992 |
Jednatel | Ivo Jásek |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2016 |
Adresa | Tyršova 1085, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
Jednatel | Ivo Jásek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1998 do 3.2.2016 |
Adresa | Tyršova 851, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
Jednatel | Luboš Veselka |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.1992 do 29.6.1998 |
Adresa | Černomořská 234/2, 10100 Praha |
Jednatel | Ing. Ivan Krákora |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.1992 do 29.6.1998 |
Adresa | Pod kulturním domem 398/31, 15500 Praha |
IČO: | 45276510 |
---|---|
Firma: | MARCOMP spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 5. 1992 |
Sídlo: | Pod kulturním domem 398/31, Praha 15500 |
---|
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Elektrické instalace |
Ostatní stavební instalace |