MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "^v likvidaci"^ (41035909) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Varenská 3098/40A, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1991 MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1874 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41035909 | |
Jméno: | MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.1991 |
Zapsána dne: | 30.10.1991 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Cm 110/2001-10, ze dne 22.04.2002, které nabylo právní moci dne 27.07.2002, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 20.5.2015 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Cm 110/2001-10 ze dne 22.4.2002, které nabylo právní moci dne 27.7.2002, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.9.2002 - 20.5.2015 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 29. října 1991 | 30.10.1991 - 20.5.2015 |
Základní kapitál | 134 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.6.1992 | |
Základní kapitál | 133 400 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.1991 - 5.6.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Varenská 3098/40A, Ostrava 70200, Česká republika | 20.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Varenská, areál TJ NH, a.s. , Ostrava 1 , Česká republika | 20.11.1992 - 20.5.2015 |
Adresa: | Tř. 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba , Česká republika | 30.10.1991 - 20.11.1992 |
Jednatel | Jiří Kočař |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 |
Adresa | Nádražní okruh 676/7, 74601 Opava |
Jednatel | Jiří Kočař |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 14.5.2020 |
Adresa | Lazecká 92/49, 73564 Havířov |
Jednatel | Jiří Kočař |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 do 10.11.2016 |
Adresa | Jiřího Herolda 1559/10, 70030 Ostrava |
jednatel | Jiří Kočař |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1991 do 20.5.2015 |
Adresa | J. Herolda 1559/10, 70500 Ostrava |
zástupce jednatele | Radim Giža |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1991 do 29.12.2000 |
Adresa | J. Herolda 1559/10, 70500 Ostrava |
IČO: | 41035909 |
---|---|
Firma: | MARCO EXPORT - IMPORT, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 12. 1991 |
Sídlo: | Varenská 3098/40, Ostrava 70200 |
---|
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |