MARCI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MARCI s.r.o. (63477131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lidická 1174/1, 69002 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 9. 1995 a je stále aktivní. MARCI s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MARCI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MARCI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 9. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20534 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63477131 | |
Jméno: | MARCI s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.9.1995 |
Zapsána dne: | 6.9.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.9.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lidická 1174/1, Břeclav 69002, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lidická 1, Břeclav 69002, Česká republika | 12.2.2001 - 23.9.2016 |
Adresa: | Kamenná 510, Moravská Nová Ves 69155, Česká republika | 6.9.1995 - 12.2.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 12.2.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.6.1996 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 18.6.1996 |
výroba pochutin ze sušených směsí | 6.9.1995 - 12.2.2001 |
jednatel | Ing. Martin Ciprys |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2016 |
Adresa | Píškova 1953/26, 15500 Praha |
jednatel | Ing. Martin Ciprys |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2015 do 26.6.2016 |
Adresa | Dolní 425/14, 69151 Lanžhot |
jednatel | Marcela Kochanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2001 do 18.3.2015 |
Adresa | Kamenná 510, 69155 Moravská Nová Ves |
jednatel | Marcela Kochanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1995 do 12.2.2001 |
Adresa | Kamenná 510, 69155 Moravská Nová Ves |
IČO (identifikační číslo): | 63477131 |
---|---|
Jméno: | MARCI s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 9. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Lidická 1174/1, Břeclav 69002 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 29. 9. 2020 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 6. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Ciprys |
---|
IČO: | 63477131 |
---|---|
Firma: | MARCI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 9. 1995 |
Sídlo: | Lidická 1174/1, Břeclav 69002 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |