MARATAKAL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MARATAKAL s.r.o. (26225026) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 2000 a je stále aktivní. MARATAKAL s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MARATAKAL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MARATAKAL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38151 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26225026 | |
Jméno: | MARATAKAL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.10.2000 |
Zapsána dne: | 3.10.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 3.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Brněnská 768/21, Blansko 67801, Česká republika | 18.5.2020 - 3.2.2022 |
Adresa: | Brněnská 21B, Blansko 67801, Česká republika | 3.10.2000 - 18.5.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod | 24.4.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 18.5.2020 - 24.4.2022 |
Malířství, lakýrnictví a natěračství | 18.5.2020 - 24.4.2022 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.10.2000 - 18.5.2020 |
Malířství a natěračství | 3.10.2000 - 18.5.2020 |
Jednatel | Moniko Yonash |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2023 |
Adresa | M. Tokarija 71B , Mukačevo |
Jednatel | Moniko Yonash |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2022 do 6.4.2023 |
Adresa | M. Tokarija 71B , Mukačevo |
jednatel | Yurii Madiar |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2022 do 24.4.2022 |
Adresa | Korotka 5 , 89100 Volovec |
jednatel | Lukáš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2022 do 29.3.2022 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
Jednatel | Miroslava Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2020 do 3.2.2022 |
Adresa | Dolní vejpustek 70, 67974 Olešnice |
Jednatel | Miroslava Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2003 do 18.5.2020 |
Adresa | Svitavská 268, 67902 Ráječko |
jednatel | Antonie Tomanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2000 do 15.9.2003 |
Adresa | Brněnská 21B, Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 26225026 |
---|---|
Jméno: | MARATAKAL s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 10. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Brněnská 768/21, Blansko 67801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslava Staňková |
---|
IČO: | 26225026 |
---|---|
Firma: | MARATAKAL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 10. 2000 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |