MAPOR spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MAPOR spol. s r.o. (26694077) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kostelní 17, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2002 a je stále aktivní. MAPOR spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MAPOR spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MAPOR spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 87800 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26694077 | |
Jméno: | MAPOR spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.5.2002 |
Zapsána dne: | 14.5.2002 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 14.5.2014 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.10.2008 | |
Základní kapitál | 1 002 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.5.2002 - 29.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelní čp. 17, Beroun 26601, Česká republika | 17.12.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Kostelní čp. 8, Beroun - Centrum 26601, Česká republika | 30.9.2004 - 29.10.2008 |
Adresa: | Kostelní 17, Beroun 1 26601, Česká republika | 14.5.2002 - 30.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.5.2014 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 14.5.2014 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 16.12.2004 - 14.5.2014 |
zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví dle zákona č. 363/99 Sb., činnost pojišťovacího agenta, činnost pojišťovacího a zajišťovacího makléře | 18.9.2002 |
zprostředkování obchodu | 18.9.2002 - 14.5.2014 |
zprostředkování služeb | 18.9.2002 - 14.5.2014 |
realitní činnost | 14.5.2002 - 14.5.2014 |
jednatel | Pavel Drab |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2014 |
Adresa | Průběžná 58, 26742 Broumy |
jednatel | Pavel Končel |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 |
Adresa | Kostelní 17, 26601 Beroun |
jednatel | Jaroslav Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2016 |
Adresa | Slepá 120, 26703 Nový Jáchymov |
jednatel | Jaroslav Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2014 do 12.4.2016 |
Adresa | 120, 26703 Nový Jáchymov |
jednatel | Pavel Končel |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2008 do 25.2.2015 |
Adresa | Vladislava Vančury 1186/4, 26601 Beroun |
jednatel | Jaroslav Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2002 do 17.5.2014 |
Adresa | , Nový Jáchymov čp. 120, pošta 267 03 Hudlice |
jednatel | Pavel Drab |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2007 do 17.5.2014 |
Adresa | Průběžná 58, 26742 Broumy |
IČO (identifikační číslo): | 26694077 |
---|---|
Jméno: | MAPOR spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 5. 2002 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kostelní 17, Beroun 26601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Hrůza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Končel |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Dráb |
IČO: | 26694077 |
---|---|
Firma: | MAPOR spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 5. 2002 |
Sídlo: | Kostelní 17, Beroun 26601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |