Malostranská 450a451, bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Malostranská 450a451, bytové družstvo (26027003) je Družstvo. Sídlí na adrese Malostranská 450, 37501 Týn nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2000 Malostranská 450a451, bytové družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Malostranská 450a451, bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Malostranská 450a451, bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 28. 8. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 583 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26027003 | |
Jméno: | Malostranská 450a451, bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 28.8.2000 |
Zapsána dne: | 28.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malostranská 450, Týn nad Vltavou 37501, Česká republika | 30.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
organizování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor | 28.8.2000 |
místopředsedkyně představenstva | Eva Ratzková |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
členka představenstva | Vladislava Babincová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
předseda představenstva | Josef Vančata |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2022 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
člen představenstva | Vladislava Babincová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2017 do 13.8.2022 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
předseda představenstva | Josef Vančata |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2017 do 13.8.2022 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
místopředseda představenstva | Eva Ratzková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2017 do 13.8.2022 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
místopředseda představenstva | Eva Ratzková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
člen představenstva | Vladislava Babincová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
předseda představenstva | Josef Vančata |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
předseda představenstva | Josef Vančata |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
člen představenstva | Vladislava Babincová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
místopředseda představenstva | Eva Ratzková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 18.8.2017 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
místopředseda představenstva | Eva Ratzková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2000 do 30.11.2016 |
Adresa | Malostranská 450, 37501 Týn nad Vltavou |
člen představenstva | Vladislava Babincová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2000 do 30.11.2016 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
předseda představenstva | Josef Vančata |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2000 do 30.11.2016 |
Adresa | Malostranská 451, 37501 Týn nad Vltavou |
člen představenstva | Vladislava Babincová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2000 do 28.8.2000 |
Adresa | Malostranská 450, 37501 Týn nad Vltavou |
IČO: | 26027003 |
---|---|
Firma: | Malostranská 450a451, bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Týn nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 8. 2000 |
Sídlo: | Malostranská 450, Týn nad Vltavou 37501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |