Malkom s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Malkom s.r.o. (27336140) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hanusova 935/31, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2007 a je stále aktivní. Malkom s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Malkom s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Malkom s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 321678 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27336140 | |
Jméno: | Malkom s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.10.2007 |
Zapsána dne: | 4.10.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hanusova 935/31, Praha 14000, Česká republika | 26.8.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Průřezná 72, Teplice 41501, Česká republika | 4.10.2007 - 26.8.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.5.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.10.2007 - 26.8.2019 |
jednatel | Nataliia Zelenko |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2020 |
Adresa | Moravská 1079/17, 12000 Praha |
Jednatel | Ivan Zelenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 |
Adresa | Moravská 1079/17, 12000 Praha |
Jednatel | Ivan Zelenko |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2019 do 2.6.2021 |
Adresa | Kloboučnická 1437/20, 14000 Praha |
jednatel | Tatiana Malova |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2007 do 26.8.2019 |
Adresa | , Ruská federace, Moskva, Olimpijskij prospekt 30-342 |
Jednatel | Yury Malov |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2010 do 26.8.2019 |
Adresa | U cukrovaru 287, 29301 Mladá Boleslav |
IČO (identifikační číslo): | 27336140 |
---|---|
Jméno: | Malkom s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 10. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Hanusova 935/31, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Zelenko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nataliia Zelenko |
IČO: | 27336140 |
---|---|
Firma: | Malkom s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 10. 2007 |
Sídlo: | Hanusova 935/31, Praha 14000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |