MALINA TRADE s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MALINA TRADE s.r.o. "v likvidaci" (25358979) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zelená 2672/47, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1996 MALINA TRADE s.r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MALINA TRADE s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MALINA TRADE s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9777 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25358979 | |
Jméno: | MALINA TRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.1996 |
Zapsána dne: | 30.10.1996 | |
Společnost byla zrušena rozhodnutím valné hromady sepsaným dne 10. 9. 2024 notářským zápisem spisová značka NZ 341/2024, a to s účinnosti ke dni tohoto rozhodnutí, a společnosti byl jmenován likvidátor. Společnost vyzývá věřitelé dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky a jiná práva ve lhůtě 4 měsíců ode dne vstupu společnosti do likvidace. | 10.9.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.2.2016 | |
Potvrzením o ukončení exekuce ze dne 15.12.2004, sp. zn. EX 1543/04 oznámil exekutor Mgr. Pavla Fučíková, že pověření k provedení exekuce zaniklo, neboť pohledávka oprávněného, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy. | 27.12.2004 - 27.12.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 17.8.2004, č.j. 90 Nc 10311/2004-7, soud nařídil exekuci podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 26.9.2003, č.j. 210854/2003-6381-II, na majetek povinného MALINA TRADE s.r.o. se sídlem Moravská Ostrava, Zelená 47, IČ 253 58 979 k uspokojení poheldávky opr. Eurotel Praha, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, IČ 152 68 306 ve výši 5.086,63 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřena Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Ostravě, se sídlem Ostrava, Poděbradova 41. | 21.10.2004 - 27.12.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.7.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.1996 - 15.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zelená 2672/47, Ostrava 70200, Česká republika | 15.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Zelená 2672/47, Ostrava 70200, Česká republika | 14.7.2010 - 15.7.2015 |
Adresa: | Zelená 2672/47, Ostrava 70200, Česká republika | 30.10.1996 - 14.7.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků | 23.5.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 23.5.2024 |
Velkoobchod a maloobchod | 23.5.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.7.2015 - 14.2.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.4.2010 - 15.7.2015 |
nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej | 30.10.1996 - 12.4.2010 |
zpracování dřeva | 30.10.1996 - 12.4.2010 |
montáž, oprava a servis | 30.10.1996 - 12.4.2010 |
Jednatel | Ing. Radim Slánička |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 |
Adresa | Antošovická 17/373, 71100 Ostrava |
Jednatel | Ing. Dušan Václavík |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 23.2.2016 |
Adresa | Jaklovecká 1833/13, 71000 Ostrava |
Jednatel | Ing. Radim Slánička |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2010 do 15.7.2015 |
Adresa | Antošovická 17/373, 71100 Ostrava |
jednatel | Ing. Dušan Václavík |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2010 do 15.7.2015 |
Adresa | Jaklovecká 1833/13, 71000 Ostrava |
Jednatel | Ing. Radim Slánička |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2001 do 14.7.2010 |
Adresa | Gajdošova , Ostrava-Moravská Ostrava |
jednatel | Ing. Dušan Václavík |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2001 do 14.7.2010 |
Adresa | Ahepjukova 2810/1, 70200 Ostrava |
Jednatel | Ing. Radim Slánička |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1996 do 14.8.2001 |
Adresa | Zelená 2672/47, 70200 Ostrava |
Jednatel | Ing. Julius Malina |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1996 do 14.8.2000 |
Adresa | Mánesova 2999/19, 70200 Ostrava |
IČO: | 25358979 |
---|---|
Firma: | MALINA TRADE s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 10. 1996 |
Sídlo: | Zelená 2672/47, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |