Malí šikulové, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Malí šikulové, spolek (08185956) je Spolek. Sídlí na adrese Dlouhá 897, 73992 Návsí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2019 a je stále aktivní. Malí šikulové, spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Malí šikulové, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Malí šikulové, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 5. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18643 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08185956 | |
Jméno: | Malí šikulové, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 21.5.2019 |
Zapsána dne: | 21.5.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 897, Návsí 73992, Česká republika | 9.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 540, Třinec 73961, Česká republika | 21.5.2019 - 9.9.2021 |
Místopředseda spolku | Marcela Kohutová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Dlouhá 897, 73992 Návsí |
Člen výboru - pokladník | Eva Madejová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | 277, 73961 Třinec |
Předseda spolku | Lucie Lebedová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | Svibická 1792/4, 73701 Český Těšín |
Předseda spolku | Lucie Lebedová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 do 4.7.2024 |
Adresa | Studentská 637/26, 73701 Český Těšín |
Předseda spolku | Jan Wantulok |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 9.9.2021 |
Adresa | 540, 73961 Třinec |
Člen výboru spolku - pokladník | Mgr. Edita Wantuloková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 9.9.2021 |
Adresa | 540, 73961 Třinec |
Místopředseda spolku | Michael Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2020 do 9.9.2021 |
Adresa | Jablunkovská 160, 73961 Třinec |
Místopředseda spolku | Michael Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 11.11.2020 |
Adresa | 72, 73961 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 08185956 |
---|---|
Jméno: | Malí šikulové, spolek |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 21. 5. 2019 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Dlouhá 897, Návsí 73992 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Kohutová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Eva Madejová |
Člen statutárního orgánu: | Lucie Lebedová |
IČO: | 08185956 |
---|---|
Firma: | Malí šikulové, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Návsí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 5. 2019 |
Sídlo: | Dlouhá 897, Návsí 73992 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |