MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. (25024477) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 1997 a je stále aktivní. MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 8. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 185416 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25024477 | |
Jméno: | MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.8.1997 |
Zapsána dne: | 22.8.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 11000, Česká republika | 1.10.2011 |
---|---|---|
Adresa: | J.K. Tyla 1338/8, Teplice 41501, Česká republika | 30.10.2007 - 1.10.2011 |
Adresa: | V Zahrádkách 3329/2A, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 7.4.1998 - 30.10.2007 |
Adresa: | Rabasova 3198/6, Ústí nad Labem , Česká republika | 22.8.1997 - 7.4.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 30.10.2007 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 30.10.2007 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 30.10.2007 |
finanční pronájem-leasing | 22.8.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.8.1997 |
zprostředkování nákupu a prodeje zboží | 22.8.1997 |
činnost realitní kanceláře | 22.8.1997 |
reklamní a propagační činnost | 22.8.1997 |
pořádání seminářů a školení | 22.8.1997 - 30.10.2007 |
Jednatel | David Howard Schneider |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2007 |
Adresa | Domašská 8921/15A, 82107 Bratislava |
Jednatel | Frank Schneider |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2009 |
Adresa | Domašská 8921/15A, 82107 Bratislava |
Jednatel | Ing. Dana Koppová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.1997 do 30.10.2007 |
Adresa | Rabasova 3198/6, Ústí nad Labem |
Jednatel | David Howard Schneider |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2001 do 30.10.2007 |
Adresa | , 98593 Floh, Lusienweg 4, SRN; v ČR: Ústí nad Labem, Kojetická 142/72 |
Jednatel | David Howard Schneider Nar.: 12. 2. 1957 |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.1997 do 21.6.2001 |
Adresa | , Am Gries 12, 98574 Schmalkalden, SRN v ČR: Ústí nad Labem, Kojetická 142/72 |
IČO (identifikační číslo): | 25024477 |
---|---|
Jméno: | MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 8. 1997 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. David Schneider |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Frank Schneider |
IČO: | 25024477 |
---|---|
Firma: | MAKLER SERVICE LEASING, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 22. 8. 1997 |
Sídlo: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 11000 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Finanční leasing |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání |