Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ (26833832) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rýparova 3150/21A, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2004 a je stále aktivní. Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40111 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26833832 | |
Jméno: | Majetková CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.5.2004 |
Zapsána dne: | 3.5.2004 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 52/2020-12, ze dne 5.5.2020, které nabylo právní moci dne 17.6.2020 , byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 13.7.2020 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rýparova 3150/21a, Ostrava 70030, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Rýparova 3150, Ostrava 70030, Česká republika | 13.7.2007 - 19.9.2016 |
Adresa: | Cihelní 744/109, Ostrava 70200, Česká republika | 3.5.2004 - 13.7.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 13.7.2007 |
správa a údržba nemovitostí | 3.5.2004 |
jednatel | Monika Fojtíčková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 |
Adresa | 254, 74301 Tísek |
jednatel | Jiří Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 |
Adresa | 254, 74301 Tísek |
jednatel | Monika Fojtíčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 9.6.2018 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
jednatel | Jiří Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2004 do 16.10.2015 |
Adresa | 254, 74301 Tísek |
jednatel | Monika Fojtíčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2007 do 22.7.2014 |
Adresa | Františka Lýska 1607/7, 70030 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 26833832 |
---|---|
Jméno: | Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 5. 2004 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rýparova 3150/21, Ostrava 70030 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Vítek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Monika Fojtíčková |
IČO: | 26833832 |
---|---|
Firma: | Majetková CZ, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 5. 2004 |
Sídlo: | Rýparova 3150/21, Ostrava 70030 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |