Magistraliter, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Magistraliter, s.r.o. (01390384) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žlebská 1617, 19016 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2013 a je stále aktivní. Magistraliter, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Magistraliter, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Magistraliter, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 205709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01390384 | |
Jméno: | Magistraliter, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.3.2013 |
Zapsána dne: | 7.3.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žlebská 1617, Praha 19016, Česká republika | 7.3.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování zdravotních služeb - lékárenská péče | 7.11.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.3.2013 |
jednatel | Zbyněk Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2014 |
Adresa | Žlebská 1617, 19016 Praha |
jednatel | Kateřina Návojová Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2019 |
Adresa | Blažkova 166, 10400 Praha |
jednatel | Kateřina Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 11.9.2019 |
Adresa | Blažkova 166, 10400 Praha |
jednatel | Kateřina Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 26.10.2016 |
Adresa | Žlebská 1617, 19016 Praha |
jednatel | Kateřina Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 26.10.2016 |
Adresa | Žlebská 1617, 19016 Praha |
jednatel | Vladimír Ščigel |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2013 do 26.2.2014 |
Adresa | Písnická 753/46, 14200 Praha |
jednatel | Zbyněk Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2013 do 8.2.2014 |
Adresa | Žlebská 1617, 19016 Praha |
jednatel | Kateřina Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2013 do 18.10.2013 |
Adresa | 5. května 506, 54224 Svoboda nad Úpou |
IČO (identifikační číslo): | 01390384 |
---|---|
Jméno: | Magistraliter, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 3. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | MVDr. et Mgr. Kateřina Návojová Horáčková |
---|
IČO: | 01390384 |
---|---|
Firma: | Magistraliter, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 21 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 3. 2013 |
Sídlo: | Žlebská 1617, Praha 19016 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s farmaceutickými přípravky |
Skladování |
Vydavatelské činnosti |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání |