MAGISTER Education s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MAGISTER Education s.r.o. v likvidaci (28459245) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese bratří Dohalských 140/5, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 9. 2008 MAGISTER Education s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MAGISTER Education s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MAGISTER Education s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 143051 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28459245 | |
Jméno: | MAGISTER Education s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.9.2008 |
Zapsána dne: | 11.9.2008 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1247/2022-5 ze dne 12.1.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14.2.2023. | 10.3.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratří Dohalských 140/5, Praha 9 19000, Česká republika | 11.9.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.9.2008 |
jednatel | Margarita Glebovna Smirnova |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 |
Adresa | Vejernaja 2, byt 106 , Moskva |
jednatel | Margarita Glebovna Smirnova |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2008 do 19.1.2016 |
Adresa | Veernaja 10/65, Moskva |
jednatel | Margarita Glebovna Smirnova |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2008 do 19.1.2016 |
Adresa | Veernaja 10/65, Moskva |
IČO: | 28459245 |
---|---|
Firma: | MAGISTER Education s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 11. 9. 2008 |
Sídlo: | bratří Dohalských 140/5, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |