MAGDALÉNA, nadační fond v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MAGDALÉNA, nadační fond v likvidaci (24284297) je Nadační fond. Sídlí na adrese 98, 25787 Střezimíř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2012 MAGDALÉNA, nadační fond v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MAGDALÉNA, nadační fond v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MAGDALÉNA, nadační fond v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 3. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24284297 | |
Jméno: | MAGDALÉNA, nadační fond | |
Právní forma: | Nadační fond | 22.3.2012 |
Zapsána dne: | 22.3.2012 | |
Likvidátor JUDr. Luboš Kuna, nar. 28. listopadu 1962, bytem Praha 4, Nusle, Táborská 65/29 vyzývá všechny věřitele, aby přihlásili své pohledávky vůči MAGDALÉNA, nadačnímu fondu v likvidaci, IČ 24284297 se sídlem Střezimíř 98, okr. Benešov, ve lhůtě čtyř měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 21.10.2020 | |
Rozhodnutím správní rady ze dne 23. června 2020 se MAGDALÉNA, nadační fond zrušuje s likvidací dnem 1. července 2020 z důvodu, že není možné, aby nadále plnil svůj účel. | 30.9.2020 | |
výše majetkového vkladu 10.000,- Kč. | 22.3.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 98, Střezimíř 25787, Česká republika | 4.11.2015 |
---|
Člen správní rady | Renata Mikšíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | Pivcova 956/6, 15200 Praha |
Předseda správní rady | Yvona Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 |
Adresa | 98, 25787 Střezimíř |
Člen správní rady | Dana Němec Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2018 |
Adresa | V zahradách 925, 25243 Průhonice |
Člen správní rady | Dana Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 20.9.2018 |
Adresa | V zahradách 925, 25243 Průhonice |
Člen správní rady | Dana Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 20.9.2018 |
Adresa | V zahradách 925, 25243 Průhonice |
Člen správní rady | Renata Mikšíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2012 do 4.11.2015 |
Adresa | Pivcova 956/6, 15200 Praha 5 |
Předseda správní rady | Yvona Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2014 do 4.11.2015 |
Adresa | 98, 25787 Střezimíř |
Člen správní rady | Dana Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.11.2015 |
Adresa | V zahradách 925, 25243 Průhonice |
Člen správní rady | Dana Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2012 do 24.2.2015 |
Adresa | 32 , 25601 Chlístov |
Předseda správní rady | Yvona Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2012 do 31.1.2014 |
Adresa | 98, 25787 Střezimíř |
IČO: | 24284297 |
---|---|
Firma: | MAGDALÉNA, nadační fond v likvidaci |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Střezimíř |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 3. 2012 |
Sídlo: | 98, Střezimíř 25787 |
---|
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením |