MADESTAN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MADESTAN a.s. (28997948) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nerudova 243/27, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 2009 a je stále aktivní. MADESTAN a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MADESTAN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MADESTAN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28997948 | |
Jméno: | MADESTAN a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.11.2009 |
Zapsána dne: | 25.11.2009 | |
Na společnost MADESTAN a.s., IČO: 289 97 948, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Nerudova 243/27, PSČ 118 00, IČO: 289 97 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 15745, jako nástupnickou společnost, přešlo v dů sledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti Madestan Real Estate s.r.o., IČO: 248 37 423, se sídlem Nerudova 243/27, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značk ou C 178970. | 8.6.2022 | |
Na společnost MADESTAN a.s., se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Nerudova 243/27, PSČ 11800, IČO: 289 97 948, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Bonriki Holding s.r.o., se sídlem Nerudova 243/27, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 096 41 459. | 1.1.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.8.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.11.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 15.6.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 8.8.2014 - 15.6.2021 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 25.11.2009 - 8.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 243/27, Praha 1 11800, Česká republika | 28.4.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 25.11.2009 - 28.4.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činností: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 15.6.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.8.2010 - 15.6.2021 |
Člen představenstva | Mgr. Kateřina Winterling Vorlíčková LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 |
Adresa | Nová 139, 25265 Tursko |
Předseda představenstva | Mgr. Josef Brož |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 |
Adresa | 50, 38403 Ktiš |
člen předstvenstva | Mgr. Josef Brož |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 do 15.6.2021 |
Adresa | 50, 38403 Ktiš |
člen představenstva | Mgr. Josef Brož |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2012 do 17.12.2020 |
Adresa | 50, 38403 Ktiš |
člen představenstva | Kateřina Hladíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 17.12.2020 |
Adresa | Pelhřimovská 1071/2, 14000 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 1.6.2018 |
Adresa | Prunéřovská 311/8, 18400 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 1.6.2018 |
Adresa | Prunéřovská 311/8, 18400 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2015 do 16.3.2016 |
Adresa | Bubenečská 322/35, 16000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Petr Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2010 do 11.2.2015 |
Adresa | Boettingerova 2570/14, 30100 Plzeň |
člen představenstva | Michala Kubošková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2009 do 8.1.2010 |
Adresa | Ústavní 131, 18100 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 28997948 |
---|---|
Jméno: | MADESTAN a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nerudova 243/27, Praha 11800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Josef Brož |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kalous |
IČO: | 28997948 |
---|---|
Firma: | MADESTAN a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 11. 2009 |
Sídlo: | Nerudova 243/27, Praha 11800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Činnosti cestovních agentur |
Sportovní činnosti |